Stig Thomassen Neergaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 1980 (43 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPARTECH DANMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 581' DKK TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -445' DKK TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 3.260' DKK TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.591' DKK TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af STIG NEERGAARD ApS (21 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1980 ved SPARTECH DANMARK ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Stig Thomassen Neergaard i 9 år 11 måneder, før fratrædelsen den 3. december 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. december 1990.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
STIG NEERGAARD ApS
Ejerandel: 100% -
TRIBUNE-UDLEJNING.DK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
TRIBUNE-UDLEJNING.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2016 -
STIG NEERGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2003
Tidslinje (18)
-
TRIBUNE-UDLEJNING.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2018
Registreringsdato: 28.02.2018 -
TRIBUNE-UDLEJNING.DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2016
Registreringsdato: 04.10.2016 -
TRIBUNE-UDLEJNING.DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2016
Registreringsdato: 04.10.2016
Blå bog (fortsat)
Stig har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
30.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.07.2014 - 12.08.2016
Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
04.10.2016 - 28.02.2018
Direktør
04.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.1995 - 23.08.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.06.1999 - 01.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2002 - 13.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS) fremviste et overskud på 581' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS) fremviste et underskud på 445' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 293' DKK (TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.260' DKK (TRIBUNE UDLEJNING.DK ApS (Nu: STIG NEERGAARD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 78' DKK (TRIBUNE-UDLEJNING.DK ApS).