Søren Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 100' DKK HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS) (2016) |
Største underskud: | -336' DKK HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 6.834' DKK Nordre Fasanvej 154 ApS (2023) |
Største gæld: | 1.972' DKK HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS (35 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 i CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS (tidligere DRAGØR ENTREPRENØRSELSKAB ApS) som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Søren Sørensen nu besiddet i 35 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 83' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS
Ejerandel: 100% -
SØRENS CYKLER V/SØREN SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nordre Fasanvej 154 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.1988 -
Nordre Fasanvej 154 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Nordre Fasanvej 154 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
Nordre Fasanvej 154 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
CYKELSTYRKEN AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2022
Registreringsdato: 30.10.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.11.1988 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2017 - 30.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
17.11.2017 - 16.03.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS) fremviste et overskud på 100' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS) fremviste et underskud på 336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 83' DKK (HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.834' DKK (Nordre Fasanvej 154 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -99' DKK (HANDELSSELSKABET AF 13. MAJ 1993 ApS (Nu: CYKELSTYRKEN FREDERIKSBERG SØRENS CYKLER ApS)).