Jesper Seidelin Bøgh
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SANDBY VINDKRAFT II I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SANDBY VINDKRAFT II I/S (17 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1987 ved SANDBY VINDKRAFT II I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Henning Christian Andersen, Ole Tom Rasmussen, Anne-Lise Søndergaard Paludan, Grethe Birgit Hansen, Karlo Elo Henriksen, Johannes Jørgensen, Peter Gug-Kjeldsen, Walter Leopold Harenberg, Else Nielsen, Grethe Ruth Knudsen, Henrik Erling Krogh, Hans Fuglede, Kirsten Askjær, Knud Villiam Christiansen, Doris Skafte Christensen, Bent Spotoft Svenningsen, Ole Peter Krarup, Hans Peter Jørgensen, Kim Flemming Larsen Hagemann, Knud Peter Pinkowsky, Ib Ottesen, Claus Emil Brandt, Elli Christiansen, Bent Asger Jørgensen at Jesper Seidelin Bøgh stiftede SANDBY VINDKRAFT II I/S den dag i december 1987. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 17 år 2 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. juni 2019.
Repræsentant (1)
-
Borresminde A.M.B.A.
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Borresminde A.M.B.A.
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
FORSIKRINGSMÆGLERFIRMAET LION BROKERS LOLLAND FALSTER I/S (Nu: Lion Brokers Lolland Falster v/ Jørn Højberg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2012
Registreringsdato: 30.04.2012 -
SANDBY VINDKRAFT II I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2005
Registreringsdato: 28.02.2005
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.1996 - 30.04.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.12.1987 - 28.02.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager