Ivy Højberg Dam
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 1977 - 31. mar. 2024 |
Karrieren startede hos: | KUNSTHÅNDVÆRKERNES BUTIK UNIKA (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af IVY DAM/IVY HØJBJERG DAM (43 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ivy Højberg Dam. Første gang Ivy var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1977 i KUNSTHÅNDVÆRKERNES BUTIK UNIKA som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kirsten Ulla Gahrn at Ivy Højberg Dam stiftede KUNSTHÅNDVÆRKERNES BUTIK UNIKA den dag i september 1977. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ivy i 22 år 7 måneder, inden stoppet d. 29. april 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2001.
Tidslinje (6)
-
KUNST OG HÅNDVÆRK (Nu: Kunst og Håndværk I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2024
Registreringsdato: 29.09.2024 -
IVY DAM/IVY HØJBJERG DAM (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
KUNST OG HÅNDVÆRK (Nu: Kunst og Håndværk I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2000
Registreringsdato: 01.05.2000
Blå bog (fortsat)
Ivy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 47 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2000 - 29.09.2024
Reel ejer
25.10.2017 - 15.08.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.11.1980 - 31.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.1977 - 29.04.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ivy' netværk er Signe Birk Jensen.