Rene' Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPIRAL DANCE V/RENE PEDERSEN/NILS HARVEST (Ejer) |
Største overskud: | 453' DKK DRD Ejendomme ApS (2018) |
Største underskud: | -213' DKK Smedens ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 37' DKK DRD Ejendomme ApS (2021) |
Største gæld: | 1.495' DKK Smedens ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Smedens ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hvide Ugle (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1994 i SPIRAL DANCE V/RENE PEDERSEN/NILS HARVEST som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Nils Harvest at Rene' Pedersen stiftede SPIRAL DANCE V/RENE PEDERSEN/NILS HARVEST den dag i oktober 1994. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rene' i 6 år 7 måneder, inden stoppet d. 1. juni 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor diskoteker og natklubber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DRD Ejendomme ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Smedens ApS
Via DRD Ejendomme ApS -
MAYÖ ApS
Via Smedens ApS
Tidslinje (13)
-
DRD Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Smedens ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
Smedens ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021
Blå bog (fortsat)
Rene' har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.04.2019 - 20.08.2024
Ejer
17.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.12.2019 - 31.05.2021
Reel ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Ejer
07.01.2013 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.03.2009 - 15.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
17.10.1994 - 01.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DRD Ejendomme ApS fremviste et overskud på 72' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Smedens ApS fremviste et underskud på 213' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rene'' netværk er Tommy Sommer Håkansson.