Bjarne Høed Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | INGER JENSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 432' DKK GET LABELS ApS (Nu: Barosco Plus ApS) (2023) |
Største underskud: | -35' DKK Grafor ApS (Nu: Barosco Blue ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.473' DKK INGER JENSEN HOLDING A/S (2019) |
Største gæld: | 1.413' DKK GET LABELS ApS (Nu: Barosco Plus ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Barosco 94 v/Bjarne Høed Jensen (29 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1994 ved INGER JENSEN HOLDING A/S (tidligere VENDSYSSEL RUTERNE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Høed Jensen i 25 år 10 måneder, før stoppet den 18. maj 2020.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 59' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Barosco 94 v/Bjarne Høed Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Barosco Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Barosco Plus ApS
Via Barosco Holding ApS -
Barosco Blue ApS
Via Barosco Plus ApS
Direktørposter (3)
-
Barosco Plus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2011 -
Barosco Blue ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2018 -
Barosco Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
GET LABELS ApS (Nu: Barosco Plus ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
Barosco Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
Barosco Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Barosco Plus ApS -
Stifter og Ejer
01.12.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2011 - 27.03.2023
Direktør og Reel ejer
01.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.06.1994 - 18.05.2020
Direktør
17.09.2016 - 18.05.2020
Bestyrelsesmedlem
18.05.2020 - 24.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Høed Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Barosco Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.726' DKK. Igennem holdingselskabet Barosco Holding ApS har Bjarne derfor også ejerandele i Barosco Plus ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Bjarne Høed Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GET LABELS ApS (Nu: Barosco Plus ApS) kunne offentliggøre et overskud på 432' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor INGER JENSEN HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 432' DKK (GET LABELS ApS (Nu: Barosco Plus ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.726' DKK (Barosco Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 177' DKK (Grafor ApS (Nu: Barosco Blue ApS)).