Flemming Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1995 (29 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GLARMESTEREN FLEMMING NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 7' DKK Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024) (2022) |
Største underskud: | -3.453' DKK Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024) (2023) |
Største egenkapital: | 2.527' DKK Duben ApS (2022) |
Største gæld: | 16.750' DKK Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024) (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GLARMESTEREN FLEMMING NIELSEN (5 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1995 ved GLARMESTEREN FLEMMING NIELSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Flemming Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Flemming i 5 år 1 måned, før fratrædelsen den 12. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen glarmesterforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 12. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FBV Holding IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65% -
PAAJ Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Duben ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via PAAJ Holding ApS
Tidslinje (28)
-
Duben ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
FBV Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Greenlandic ApS (Nu: PAAJ Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2022 - 29.08.2024
Reel ejer
10.01.2022 - 14.03.2022
Reel ejer
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Direktør
29.01.2022 - 22.08.2024
Reel ejer
29.01.2022 - Stadig aktiv
Ejer
02.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.10.2021 - 22.08.2024
Ejer
30.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
14.01.2022 - 02.03.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.01.2022 - 05.07.2022
Direktør
04.07.2022 - 06.11.2023
Reel ejer
06.07.2022 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2023 - 30.06.2023
Reel ejer
01.07.2023 - 15.01.2024
Ejerandel: 28,3%
Flemming Nielsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• FBV Holding IVS (ejer lige nu 50%), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på -3' DKK.
• PAAJ Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på -3' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Flemming Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024) landede et overskud på 7' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024) landede et underskud på 3.453' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.453' DKK (Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.052' DKK (Greenlandic Seafood Nuuk ApS (Nu: ApS 26.08.2024)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (Duben Invest ApS (Nu: TK Ejendomsselskab ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Brian Lauridsen Vissing.