Flemming Lund
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1998 - 29. jun. 2021 |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER FLEMMING LUND (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER FLEMMING LUND (26 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1998 hos GÅRDEJER FLEMMING LUND som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Flemming Lund og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Flemming nu besiddet i 26 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GÅRDEJER FLEMMING LUND
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Lønborg Hede Vindkraft II I/S (Nu: Lønborg Hede II I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
Lønborg Hede Vindkraft II I/S (Nu: Lønborg Hede II I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2017
Registreringsdato: 11.12.2017 -
Sdr. Vium Erhvervsmøllelaug I/S v/Jens Axel Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2002
Registreringsdato: 30.06.2002
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.12.2017 - 29.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager