Gorm Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 1990 (34 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.463' DKK GORM LARSEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -680' DKK GORM LARSEN & SØN. SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS (Nu: GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 6.353' DKK GORM LARSEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 9.399' DKK GORM LARSEN & SØN. SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS (Nu: GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos GORM LARSEN & SØN. SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS (Nu: GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S (26 år 2 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1990 ved GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S (tidligere GORM LARSEN & SØN. SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Gorm Larsen i 5 år 5 måneder, før stoppet den 21. september 1995.
I dag arbejder virksomheden med tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 992' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GORM LARSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
PGL Ejendomme v/Gorm Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
GORM LARSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
VICH-M 5121 ApS (Nu: GOPI ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
GOPI ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
GORM LARSEN & SØN. SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS (Nu: GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2016
Registreringsdato: 21.06.2016
Blå bog (fortsat)
Gorm har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
12.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2000 - 25.08.2023
Direktør
18.07.2000 - 25.08.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.04.1990 - 21.06.2016
Bestyrelsesmedlem
31.10.2001 - 20.06.2016
Bestyrelsesmedlem
21.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.10.1997 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Gorm Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GORM LARSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.416' DKK. Igennem holdingselskabet GORM LARSEN HOLDING ApS har Gorm derfor også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Gorm Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor GORM LARSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.463' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor GORM LARSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 315' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 992' DKK (GORM LARSEN & SØN. SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS (Nu: GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 208' DKK (GORM LARSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.416' DKK (GORM LARSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.224' DKK (GORM LARSEN & SØN. SNEDKER- OG TØMRERFIRMA ApS (Nu: GORM LARSEN & SØN, SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Gorm' netværk er Pia Larsen.