Poul Laurits Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1979 (45 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bagger & Co Poul Laurits Nielsen og Helle Bagger (Ejer) |
Største overskud: | 7.863' DKK STM SPORT A/S (2022) |
Største underskud: | -5.164' DKK STM SPORT A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 17.262' DKK HAGLÖFS DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 32.562' DKK STM SPORT A/S (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos STM SPORT A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Bagger & Co A/S (39 år 6 måneder) |
Det startede for nu meget længe siden i Bagger & Co Poul Laurits Nielsen og Helle Bagger (tidligere Firma/Poul Nielsen/Kurt Westergaard) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kurt Vestergaard at Poul Laurits Nielsen stiftede Bagger & Co Poul Laurits Nielsen og Helle Bagger den dag i juli 1979. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Poul i 35 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. januar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLN FINANS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
B4 Ejendomme ApS
Via PLN FINANS ApS -
Bagger & Co A/S
Via PLN FINANS ApS -
STM SPORT A/S
Via PLN FINANS ApS
Direktørposter (3)
-
PLN FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1991 -
Bagger & Co A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.1985 -
B4 Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
STM SPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.12.2019 -
Bagger & Co A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.1985
Tidslinje (28)
-
TFF OUTDOOR ApS (Nu: Ultimate Nordic ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
Jesper Quist Bagger Holding ApS (Nu: JQB Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
Jesper Quist Bagger Holding ApS (Nu: JQB Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Direktør
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.11.1991 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.03.1985 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
18.06.2012 - 20.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2013 - 16.12.2019
Direktør
01.07.2013 - 17.12.2019
Reel ejer
02.07.2013 - 26.11.2019
Reel ejer
27.11.2019 - 17.03.2022
Bestyrelsesmedlem
17.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Poul Laurits Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PLN FINANS ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.111' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet B4 Ejendomme ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Poul Laurits Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor STM SPORT A/S kunne fremvise et overskud på 3.143' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor STM SPORT A/S kunne fremvise et underskud på 5.164' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.860' DKK (STM SPORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.262' DKK (HAGLÖFS DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -495' DKK (TFF OUTDOOR ApS (Nu: Ultimate Nordic ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Johnny Ågård Rasmussen.