Hans Højgaard Jensen
Erhvervsaktiv: | 28. jan. 1983 - 18. mar. 2021 |
Karrieren startede hos: | SKANDERBORG DYREHOSPITAL I/S (Ejer) |
Største overskud: | 88' DKK EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS (2019) |
Største underskud: | -51' DKK EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS (2022) |
Største egenkapital: | 545' DKK EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS (2016) |
Største gæld: | 1.215' DKK EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKANDERBORG DYREHOSPITAL I/S (41 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1983 ved SKANDERBORG DYREHOSPITAL I/S med titlen som Ejer. Hans Højgaard Jensen købte en part af virksomheden d. 28. januar 1983 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Hans af: Jens Jørgensen Gelså. Rollen som Ejer bestred Hans i 41 år 8 måneder, før stoppet den 6. oktober 2024.
Virksomheden opererede indenfor dyrlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021 -
SKANDERBORG DYREHOSPITAL EJENDOMME I/S V/JENS GELSAA & HANS H. JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2003
Registreringsdato: 01.10.2003 -
EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.06.2002
Registreringsdato: 04.06.2002
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.01.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Direktør
04.06.2002 - 18.03.2021
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
04.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.10.1998 - 01.10.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS kunne offentliggøre et overskud på 88' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EJENDOMSSELSKABET SKANDERBORG DYREHOSPITAL ApS kunne offentliggøre et underskud på 51' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Hans Jørgensen Gelså.