Ole Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Ole Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 85' DKK Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) (2019) |
Største underskud: | -102' DKK Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 66' DKK Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) (2023) |
Største gæld: | 214' DKK Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af Fragt og Flyt ApS (7 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 ved Hr Ole Pedersen (tidligere Ole Pedersen Transport v/Ole Pedersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ole Pedersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ole i 4 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2003.
Virksomheden opererede indenfor branchen kurertjeneste og udbringning af dagblade. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fragt og Flyt ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Fragt og Flyt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2017
Tidslinje (8)
-
Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017 -
Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
Cafe Fyret I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2017
Registreringsdato: 01.05.2017
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
25.03.2017 - 30.09.2017
Direktør
25.03.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.2017 - 01.05.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
04.10.1999 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) landede et overskud på 85' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Cafe Fyret 2017 ApS (Nu: Fragt og Flyt ApS) landede et underskud på 102' DKK.