Allan Winther-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Adv. Allan Winther-Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 12.766' DKK J.KELTOV DAN ASSURANCE HELSINGØR CONSULT A/S (Nu: NV 46 ApS) (2021) |
Største underskud: | -4.352' DKK DMA, DANSK MARKEDSANALYSE ApS (Nu: INMAR ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 30.548' DKK VICH 3291 A/S (Nu: BRADANA DANMARK A/S) (2017) |
Største gæld: | 27.204' DKK DALMATIC. LYSTRUP A/S (Nu: DALMATIC TNV A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos DALMATIC. LYSTRUP A/S (Nu: DALMATIC TNV A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Adv. Allan Winther-Rasmussen (44 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for flere år siden ved Adv. Allan Winther-Rasmussen (tidligere ADV ALLAN WINTHER-RASMUSSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Allan Winther-Rasmussen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Allan nu bestreddet i 44 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Adv. Allan Winther-Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (4)
-
HVILESMINDE HOLDING ANPARTSSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2003 -
BRADANA DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.1992 -
DALMATIC TNV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.1981 -
DALL SPINE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2009
Tidslinje (91)
-
HAKO SKÅDE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
HAKO SKÅDE ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2021
Registreringsdato: 25.02.2021 -
TNV-ELECTRONIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2017
Registreringsdato: 14.12.2017
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Allan Winther-Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved DALMATIC. LYSTRUP A/S (Nu: DALMATIC TNV A/S) der præsenterede et overskud på 7.001' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved VICH 3291 A/S (Nu: BRADANA DANMARK A/S) der præsenterede et underskud på 4.209' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 45 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år 7 måneder fra 1981 til i dag hos DALMATIC TNV A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.434' DKK (COMPU REVISION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.643' DKK (J.KELTOV DAN ASSURANCE HELSINGØR CONSULT A/S (Nu: NV 46 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.619' DKK (J.KELTOV DAN ASSURANCE HELSINGØR CONSULT A/S (Nu: NV 46 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 87' DKK (J. KELTOV DAN ASSURANCE CONSULT A/S (Nu: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Hans Hilmar Dall.