Lars Reippuert Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DISCOTHEQUE JUSTICE - K A N PRODUCTION I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.297' DKK NORDHUSET ApS (2020-21) |
Største underskud: | -595' DKK EJENDOMSSELSKABET ÆRTEMARKEN 14 ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 6.338' DKK NORDHUSET ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.432' DKK EJENDOMSSELSKABET ÆRTEMARKEN 14 ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MESTER-BYG.DK A/S (Nu: Mester-byg.dk ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS (19 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 hos DISCOTHEQUE JUSTICE - K A N PRODUCTION I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne John Erik Bengtson Andersen, Mads Nørskov at Lars Reippuert Kristensen stiftede DISCOTHEQUE JUSTICE - K A N PRODUCTION I/S den dag i marts 1994. Titlen som Ejer og Stifter havde Lars i 5 år 10 måneder, inden stoppet den 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor diskoteker og natklubber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JERNAGER ApS
Via LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2005 -
JERNAGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2005
Tidslinje (17)
-
MESTER-BYG.DK A/S (Nu: Mester-byg.dk ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2006 - 11.11.2023
Direktør
10.05.2006 - 26.01.2024
Reel ejer
11.04.2008 - 08.07.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.03.2005 - Stadig aktiv
Ejer
02.06.2008 - 31.12.2023
Reel ejer
02.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
13.08.2007 - 01.05.2019
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
24.02.2006 - 01.05.2019
Ejerandel: 33,33%
Lars Reippuert Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.496' DKK. Igennem sit holdingselskab LARS R. KRISTENSEN HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i JERNAGER ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Reippuert Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor NORDHUSET ApS fremviste et overskud på 658' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor EJENDOMSSELSKABET ÆRTEMARKEN 14 ApS fremviste et underskud på 595' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jeanette Kristensen.