Nis Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1975 (49 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NH EJENDOMME ApS (Ejer) |
Største overskud: | 482' DKK GLEJBJERG EL-SERVICE A/S (Nu: H.J. HANSEN GLEJBJERG A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -225' DKK GLEJBJERG EL-SERVICE A/S (Nu: H.J. HANSEN GLEJBJERG A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 6.251' DKK HANS J. HANSEN & SØN RADIO OG TV ApS (Nu: NH EJENDOMME ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 4.059' DKK HANS J. HANSEN & SØN RADIO OG TV ApS (Nu: NH EJENDOMME ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GLEJBJERG EL-SERVICE A/S (Nu: H.J. HANSEN GLEJBJERG A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af NH EJENDOMME ApS (49 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i NH EJENDOMME ApS (tidligere HANS J. HANSEN & SØN RADIO OG TV ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Nis Hansen erhvervede virksomheden NH EJENDOMME ApS d. 30. juni 1975. Nis har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Nis nu bestreddet i 49 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 49 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 421' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nis Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NH EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NH EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1975
Bestyrelsesposter (1)
-
H.J. HANSEN GLEJBJERG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.1996
Ejendomme (11)
Tidslinje (8)
-
Nis Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
GLEJBJERG EL-SERVICE A/S (Nu: H.J. HANSEN GLEJBJERG A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.1996
Registreringsdato: 20.12.1996 -
GLEJBJERG EL-SERVICE A/S (Nu: H.J. HANSEN GLEJBJERG A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.1996
Registreringsdato: 20.12.1996
Blå bog (fortsat)
Nis har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
30.06.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.05.1986 - 03.08.1987
Direktør
20.12.1996 - 20.12.1996
Bestyrelsesmedlem
20.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HANS J. HANSEN & SØN RADIO OG TV ApS (Nu: NH EJENDOMME ApS) kunne offentliggøre et overskud på 421' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HANS J. HANSEN & SØN RADIO OG TV ApS (Nu: NH EJENDOMME ApS) kunne offentliggøre et underskud på 70' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nis' netværk er Torben G Hansen.