Jan Sloth Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAN SLOTH JØRGENSEN TØMRER & SNEDKERFIRMA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 566' DKK L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) (2017) |
Største underskud: | -822' DKK L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 1.109' DKK L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.040' DKK L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af L & J HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1996 i JAN SLOTH JØRGENSEN TØMRER & SNEDKERFIRMA A/S (tidligere JAN SLOTH JØRGENSEN TØMRERFIRMA ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Jan Sloth Jørgensen i 15 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 6. juni 2012.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L & J EJENDOMSSELSKAB ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
L & J EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2019
Registreringsdato: 14.08.2019 -
L & J HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2017
Registreringsdato: 30.05.2017 -
L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2017
Registreringsdato: 02.01.2017
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.03.2001 - 25.02.2015
Bestyrelsesmedlem
10.07.2015 - 14.08.2019
Direktør
10.07.2015 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.07.1999 - 30.05.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.07.2012 - 20.10.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
18.12.1996 - 06.06.2012
Bestyrelsesmedlem
30.04.2003 - 06.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) kunne offentliggøre et overskud på 566' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor L & J EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: L & J EJENDOMSSELSKAB ApS) kunne offentliggøre et underskud på 822' DKK.