Birgit Winkel
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1995 (29 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGERNE BIRGIT OG VIGGO WINKEL (Ejer) |
Største overskud: | 437' DKK TANDLÆGERNE WINKEL ApS (2016) |
Største underskud: | -217' DKK TANDLÆGERNE WINKEL ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.836' DKK TANDLÆGERNE WINKEL ApS (2021) |
Største gæld: | 594' DKK TANDLÆGERNE WINKEL ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TANDLÆGERNE WINKEL ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TANDLÆGERNE WINKEL ApS (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1995 hos TANDLÆGERNE BIRGIT OG VIGGO WINKEL i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Birgit Winkel der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Birgit i 11 år 10 måneder, inden stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor praktiserende tandlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TANDLÆGERNE WINKEL ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
I/S TANDLÆGERNES HUS
Via TANDLÆGERNE WINKEL ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
TANDLÆGERNE WINKEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2006
Tidslinje (6)
-
Marstal Tandlægerne I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2007
Registreringsdato: 31.08.2007 -
TANDLÆGERNE BIRGIT OG VIGGO WINKEL (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006 -
TANDLÆGERNE WINKEL ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2006
Registreringsdato: 15.06.2006
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1995 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TANDLÆGERNE WINKEL ApS landede et overskud på 437' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TANDLÆGERNE WINKEL ApS landede et underskud på 217' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Viggo Winkel.