Lisbeth Skøtt Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYREHOSPITALET HOBROVEJ I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.590' DKK DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS (Nu: AniCura Dyrehospitalet City Syd ApS) (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.945' DKK DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS (Nu: AniCura Dyrehospitalet City Syd ApS) (2021) |
Største gæld: | 5.755' DKK DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS (Nu: AniCura Dyrehospitalet City Syd ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos DYREHOSPITALET HOBROVEJ ApS (Nu: AniCura Dyrehospitalet City Syd ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOBROVEJ 38 - 40 ApS (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1998 ved DYREHOSPITALET HOBROVEJ I/S med titlen som Ejer. Lisbeth Skøtt Mortensen købte en part af virksomheden d. 18. april 1998 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Lisbeth af: Thomas Overgaard Larsen. Rollen som Ejer bestred Lisbeth i 8 år 2 måneder, før stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden opererede indenfor dyrlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HOBROVEJ 38 - 40 ApS
Ejerandel: 100% -
LISBETH MORTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DYREHOSPITALET 9000 ApS
Via LISBETH MORTENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HOBROVEJ 38 - 40 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2006 -
LISBETH MORTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
DYREHOSPITALET 9000 ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
DYREHOSPITALET 9000 ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
DYREHOSPITALET 9000 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2014
Registreringsdato: 07.03.2014
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
07.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.10.2010 - 07.03.2014
Reel ejer
01.04.2014 - 10.06.2021
Reel ejer
11.06.2021 - 28.07.2023
Ejer
14.10.2022 - 14.10.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
07.06.2006 - 07.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2006 - 07.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Lisbeth Skøtt Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LISBETH MORTENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.289' DKK. Igennem holdingselskabet LISBETH MORTENSEN HOLDING ApS har Lisbeth derfor også ejerandele i DYREHOSPITALET 9000 ApS (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lisbeth Skøtt Mortensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HOBROVEJ 38 - 40 ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.452' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.452' DKK (HOBROVEJ 38 - 40 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.199' DKK (HOBROVEJ 38 - 40 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 974' DKK (DYREHOSPITALET 9000 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Erik Jensen.