Nels Buchvardt Priess
Karrieren startede hos: | ROYAL GREENLAND SCANDINAVIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 65.845' DKK FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -2.038' DKK FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 207.850' DKK AQUAPRI A/S (Nu: AQUAPRI HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 190.741' DKK PRIESS & CO. EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: AQUAPRI DENMARK A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) (2014-15) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos ROYAL GREENLAND SCANDINAVIA A/S (tidligere PRISCO RØGVARER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Nels Buchvardt Priess i 14 år 1 måned, før stoppet d. 23. december 1987.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HØGHØJ DAMBRUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
N. Priess Holding 2018 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
AQUAPRI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.1981 -
N. Priess Holding 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
AQUAPRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.1981 -
AQUAPRI DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.1976
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
AQUAPRI A/S (Nu: AQUAPRI HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022 -
RHP AQUA INVEST ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.03.2022
Registreringsdato: 09.03.2022 -
N. PRIESS HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.11.2018
Registreringsdato: 19.11.2018
Blå bog (fortsat)
Nels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.10.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2007 - 25.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
19.11.2018 - 09.03.2022
Ejerandel: 10-14.99%
Nels Buchvardt Priess er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N. Priess Holding 2018 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.161' DKK. Gennem holdingselskabet N. Priess Holding 2018 ApS har Nels derfor også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Nels Buchvardt Priess, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) kunne fremvise et overskud på 65.845' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor FREDERIKSVÆRK ÅLEEXPORT A/S (Nu: AQUAPRI A/S) kunne fremvise et underskud på 2.038' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nels' netværk er Anders Buchvardt Priess.