Klaus Munch Nielsen
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 1997 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 276.002' DKK AXEL PITZNER FONDEN (2023) |
Største underskud: | -77.028' DKK A/S SCANIADAM EJENDOMSSELSKAB (Nu: Auto Property CPH A/S.) (2015) |
Største egenkapital: | 1.224.606' DKK AXEL PITZNER FONDEN (2023) |
Største gæld: | 581.579' DKK N & A ApS (Nu: NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 235 årsværk hos ApS SPKR NR. 2154 (Nu: FKSSLAMSON A/S) (2022) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i HANDELSSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 1997 A/S (tidligere RASK PEDERSEN & DALSGAARD A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Munch Nielsen i 45 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VASEBROEN A/S
Ejerandel: 100% -
Atterupgård v/Klaus Munch Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VICH 3930 A/S
Via VASEBROEN A/S -
K. K. Finans A/S
Via VICH 3930 A/S -
Vasebroen Land- og Skovbrug A/S
Via VASEBROEN A/S
Bestyrelsesposter (4)
-
VASEBROEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.1986 -
VICH 3930 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.1994 -
K. K. Finans A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2007 -
Vasebroen Land- og Skovbrug A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2014
Tidslinje (128)
-
SELANDIA MOTOR COMPANY A/S (Nu: VADESTEDGAARDEN A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018 -
VICH 3656 A/S (Nu: ATTORP A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018 -
DANPROCES ENGINEERING AF 2014 A/S (Nu: BIFROST AF 2014 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018
Blå bog (fortsat)
Klaus har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.05.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1994 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.08.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1986 - Stadig aktiv
Ejer
25.08.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Klaus Munch Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i VASEBROEN A/S der præsenterede et overskud på 82.595' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i VASEBROEN A/S der præsenterede et underskud på 15.761' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 61 forskellige selskaber (heraf 29 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 45 år 4 måneder fra 1955 til 2000 hos HANDELSSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 1997 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 276.002' DKK (AXEL PITZNER FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44.133' DKK (EJENDOMSSELSKABET TORDENSKJOLD A/S (Nu: APF EJENDOMME A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.224.606' DKK (AXEL PITZNER FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 532' DKK (K.K. FINANS A/S (Nu: K. K. Finans A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Thomas Munch Nielsen.