Knud Erik Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. sep. 1982 (42 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FSØ ESBJERG A/S (Direktør) |
Største overskud: | 12.076' DKK INTERSOFT NEXØ A/S (Nu: El-Lik A/S) (2017) |
Største underskud: | -1.232' DKK Marlic A/S (2017) |
Største egenkapital: | 11.351' DKK KEL Holding Balka ApS (2017) |
Største gæld: | 7.463' DKK Marlic A/S (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Marlic A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af El-Lik A/S (35 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1982 hos FSØ ESBJERG A/S (tidligere K. E. LARSENS MASKINVÆRKSTED NEXØ ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Knud Erik Larsen i 7 år 5 måneder, før stoppet d. 26. februar 1990.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. juli 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K.E. Larsen Nexø
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KEL Holding Balka ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
El-Lik A/S UNDER KONKURS
Via KEL Holding Balka ApS -
Nordstrand Nexø ApS
Via KEL Holding Balka ApS -
Marlic A/S
Via KEL Holding Balka ApS
Direktørposter (2)
-
KEL Holding Balka ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2016 -
Nordstrand Nexø ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2017
Tidslinje (21)
-
INTERSOFT NEXØ A/S (Nu: El-Lik A/S)
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
SLP NR. 10.514 A/S (Nu: El-Lik A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
K.E. Larsen Nexø (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Knud har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2023 - 30.12.2023
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1989 - 11.04.2023
Reel ejer
01.09.1989 - Stadig aktiv
Direktør
23.03.2006 - 11.04.2023
Ejer
01.01.2010 - 13.11.2016
Ejerandel: 100%
Knud Erik Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEL Holding Balka ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.096' DKK. Gennem holdingselskabet KEL Holding Balka ApS har Knud derfor også andele i El-Lik A/S (100%), Nordstrand Nexø ApS (100%) samt Marlic A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Knud Erik Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor INTERSOFT NEXØ A/S (Nu: El-Lik A/S) kunne fremvise et overskud på 12.076' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor INTERSOFT NEXØ A/S (Nu: El-Lik A/S) kunne fremvise et underskud på 535' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 213' DKK (KEL Holding Balka ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 168' DKK (Nordstrand Nexø ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.096' DKK (KEL Holding Balka ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -863' DKK (Nordstrand Nexø ApS).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Kristian Rosenberg Larsen.