Leif Søgaard Hansen
Karrieren startede hos: | MURER LEIF SØGÅRD HANSEN (Ejer) |
Erhvervskarrieren begyndte for mange år siden hos MURER LEIF SØGÅRD HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Leif Søgaard Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Leif i 49 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kl-algefjerner I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
MURER LEIF SØGÅRD HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
Kl-algefjerner I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2015
Registreringsdato: 02.03.2015 -
I/S Skibelund Hjortefarm (Nu: I/S Skibelund Hjortefarm Leif S Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.03.1973 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.1994 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Kristian Stampe Hansen.