Hans Sjørslev Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sødams økologiske fjerkræ v/Hans Sjørslev Johnsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.914' DKK SØDAMS FJERKRÆSLAGTERI ApS (Nu: SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS) (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.007' DKK SØDAMS FJERKRÆSLAGTERI ApS (Nu: SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS) (2017) |
Største gæld: | 14.862' DKK SØDAMS FJERKRÆSLAGTERI ApS (Nu: SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SØDAMS FJERKRÆSLAGTERI ApS (Nu: SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sødams økologiske fjerkræ v/Hans Sjørslev Johnsen (29 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 hos Sødams økologiske fjerkræ v/Hans Sjørslev Johnsen (tidligere HANS SJØRSLEV JOHNSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hans Sjørslev Johnsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Hans nu besiddet i 29 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fjerkræavl.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sødams økologiske fjerkræ v/Hans Sjørslev Johnsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.2016
Registreringsdato: 30.03.2016 -
SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2016
Registreringsdato: 29.03.2016
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.08.2009 - 10.03.2011
Ejer
31.12.2010 - 29.03.2016
Ejer
30.03.2016 - 30.09.2017
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2004 - 15.05.2008
Direktør
11.07.2007 - 15.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2002 - 12.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SØDAMS FJERKRÆSLAGTERI ApS (Nu: SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS) fremviste et overskud på 3.914' DKK.