Dan Schumacher
Erhvervsaktiv: | 2. apr. 1996 - 30. jun. 2008 |
Karrieren startede hos: | Schumacher`s v/Dan Schumacher (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -6' DKK DS Holding 1 ApS (2021) |
Største egenkapital: | -9' DKK DS Holding 1 ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schumacher`s v/Dan Schumacher (28 år 5 måneder) |
Det begyndte den dag i 1996 hos Schumacher`s v/Dan Schumacher (tidligere Cater Consult v/Dan Schumacher) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Dan Schumacher og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Dan nu besiddet i 28 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen destillation, rektifikation og blanding af alkohol.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schumacher`s v/Dan Schumacher
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
DS Holding 1 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
DS Holding 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
Schumacher & Konnerup ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017
Blå bog (fortsat)
Dan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.04.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2016 - 12.09.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.01.2016 - 07.12.2017
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
08.02.2007 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DS Holding 1 ApS landede et underskud på 6' DKK.