Jacob Nyborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1991 (32 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSINTERESSENT- SKABET AKP (Ejer) |
Største overskud: | 10.312' DKK GUAVA ONLINE MARKETING A/S (Nu: ARTEFACT DENMARK A/S) (2015) |
Største underskud: | -8.609' DKK GUAVA ONLINE MARKETING A/S (Nu: ARTEFACT DENMARK A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 45.090' DKK COURAGE EURO RSCG A/S (Nu: Havas Danmark A/S) (2019) |
Største gæld: | 93.370' DKK COURAGE EURO RSCG A/S (Nu: Havas Danmark A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos COURAGE EURO RSCG A/S (Nu: Havas Danmark A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af INVESTERINGSINTERESSENT- SKABET AKP (21 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1991 i INVESTERINGSINTERESSENT- SKABET AKP som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Leif Frandsen, Rainer Suntum Jensen, Ole Engel Heie, Stener Færch, Tage Benedikt Bundgaard, Jytte Regitse Ølgaard, Henning Ivan Juhl at Jacob Nyborg stiftede INVESTERINGSINTERESSENT- SKABET AKP den dag i december 1991. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jacob i 21 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
The Pandas Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PathToPremium ApS
Via The Pandas Holding ApS -
E-Com Ventures ApS
Via PathToPremium ApS -
TheDearGroup ApS UNDER KONKURS
Via E-Com Ventures ApS
Direktørposter (3)
-
The Pandas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2019 -
PathToPremium ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2019 -
E-Com Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2021
Tidslinje (72)
-
TheDearGroup ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
DearLiquidAssets ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
TheDearGroup ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2021
Registreringsdato: 10.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jacob har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
07.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
20.09.2020 - 17.10.2021
Direktør
20.09.2020 - 10.12.2021
Bestyrelsesmedlem
25.09.2020 - 21.04.2021
Bestyrelsesmedlem
10.12.2021 - 10.10.2022
Ejerandel: 28,63% -
Reel ejer og Direktør
09.08.2021 - 01.05.2022
Ejerandel: 28,63% -
Reel ejer
16.09.2020 - 25.04.2021
Direktør og Reel ejer
26.04.2021 - 16.10.2021
Reel ejer og Direktør
17.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Jacob Nyborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn The Pandas Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 348' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet E-Com Ventures ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Jacob Nyborg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jacob Nyborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i TheDearGroup ApS der præsenterede et underskud på 4.017' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 1 måned fra 2002 til 2014 hos NINJA ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.430' DKK (NOVALIS A/S (Nu: Ejendomsselskabet Fabriksvej 12, Videbæk ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 454' DKK (WHERE TO WORK A/S (Nu: BOSEBJERG INSIGHT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.702' DKK (NOVALIS A/S (Nu: Ejendomsselskabet Fabriksvej 12, Videbæk ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -902' DKK (E-Com Ventures ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Eleni Pipina Koumantsiotou.