Ole Harald Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1979 (45 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRÆ ENGROS V/JØRGEN FYENBO, MORTEN FYENBO OG OLE H SØRENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 564' DKK A10 AUTO ApS (2020) |
Største underskud: | -196' DKK A10 AUTO ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.447' DKK A10 AUTO ApS (2021) |
Største gæld: | 462' DKK A10 AUTO ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af A-10 AUTO (43 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for mange år siden hos TRÆ ENGROS V/JØRGEN FYENBO, MORTEN FYENBO OG OLE H SØRENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ole Harald Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Ole i 29 år 8 måneder, inden stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PRÆSTBRO-2001 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
A10 AUTO ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Automekaniker Ole Harald Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
A10 AUTO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Automekaniker Ole Harald Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
A-10 AUTO (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
PRÆSTBRO-2001 ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2009
Registreringsdato: 10.07.2009
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
10.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.11.1980 - 31.12.2023
Ejer
03.11.1980 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.1979 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 25.06.2008
Ejer og Direktør
26.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor A10 AUTO ApS landede et overskud på 564' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor A10 AUTO ApS landede et underskud på 196' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 38' DKK (PRÆSTBRO-2001 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 196' DKK (A10 AUTO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.148' DKK (A10 AUTO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 506' DKK (PRÆSTBRO-2001 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jan Hugo Larsen.