Anna-Marie Bøgholm Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1978 (46 år) |
Karrieren startede hos: | AMKA VINIMPORT V/ANNA MARIE SØNDERGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 19.382' DKK VINLAGERET RANDERS A/S (2021) |
Største underskud: | -1.296' DKK AMKA FINANS A/S (2020) |
Største egenkapital: | 110.455' DKK VINLAGERET RANDERS A/S (2022) |
Største gæld: | 41.570' DKK VINLAGERET RANDERS A/S (2015) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos PEKA INVEST, RANDERS, ApS (Nu: JYSK VIN ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AMKA VINIMPORT V/ANNA MARIE SØNDERGAARD (29 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved AMKA VINIMPORT V/ANNA MARIE SØNDERGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anna-Marie Bøgholm Søndergaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anna-Marie i 29 år 5 måneder, før stoppet den 29. februar 2008.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AMKA FINANS A/S
Ejerandel: 0% -
AMKA I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (2)
-
BEST SELECTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2001 -
VINLAGERET RANDERS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.06.2006
Tidslinje (13)
-
AMKA FINANS A/S (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.09.2019
Registreringsdato: 25.09.2019 -
AMKA FINANS A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.09.2019
Registreringsdato: 24.09.2019 -
PEKA INVEST, RANDERS, ApS (Nu: JYSK VIN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2010
Registreringsdato: 15.03.2010
Blå bog (fortsat)
Anna-Marie har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2000 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2006 - 24.09.2019
Reel ejer
01.03.2006 - Stadig aktiv
Ejer
25.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2004 - 15.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Anna-Marie Bøgholm Søndergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AMKA FINANS A/S (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.427' DKK. Igennem holdingselskabet AMKA FINANS A/S har Anna-Marie derfor også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Anna-Marie Bøgholm Søndergaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Anna-Marie Bøgholm Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved VINLAGERET RANDERS A/S der præsenterede et overskud på 19.382' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved AMKA FINANS A/S der præsenterede et underskud på 1.296' DKK.
Anna-Marie har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 6 måneder fra 2000 til i dag hos AMKA FINANS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.793' DKK (PEGO VIN A/S (Nu: BEST SELECTION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 108.096' DKK (VINLAGERET RANDERS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.427' DKK (AMKA FINANS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anna-Marie' netværk er Frank Søndergaard.