Anders Foldager
Karrieren startede hos: | Nordjyske Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 61.628' DKK AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2021) |
Største underskud: | -49.249' DKK AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 362.612' DKK AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2014) |
Største gæld: | 432.396' DKK AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 969 årsværk hos AALBORG STIFTSTIDENDE A/S (Nu: Nordjyske Holding A/S) (2015) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos Nordjyske Holding A/S (tidligere AALBORG STIFTSTIDENDE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Foldager i 50 år 10 måneder, før stoppet d. 18. august 1994.
I dag arbejder virksomheden med finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 4.892' DKK.
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforeningen Vejgården
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023
Tidslinje (5)
-
Andelsboligforeningen Vejgården
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
BLADBUREAUET V/ANDERS FOLDAGER (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.01.2015
Registreringsdato: 02.01.2015 -
BLADBUREAUET V/ANDERS FOLDAGER (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.12.1994
Registreringsdato: 10.12.1994
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 72 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
10.12.1994 - 02.01.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.09.1943 - 18.08.1994
Ejerandel: Intet ejerskab