Jens Falk Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Friluftsgruppen Lejre I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Falk Trafikrådgivning (7 år) |
Erhvervskarrieren startede i 2001 hos Friluftsgruppen Lejre I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christian Engkilde at Jens Falk Jensen stiftede Friluftsgruppen Lejre I/S den dag i juni 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jens i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 30. september 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Falk Trafikrådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Jens Falk Trafikrådgivning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2017
Registreringsdato: 02.10.2017 -
CyklingOnline I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2003
Registreringsdato: 31.12.2003 -
CyklingOnline I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2003
Registreringsdato: 01.04.2003
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - 30.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager