Ole Bjørn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HVILESTED DAMBRUG V/OLE BJØRN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HVILESTED DAMBRUG V/OLE BJØRN (45 år 8 måneder) |
Det begyndte for længe siden i HVILESTED DAMBRUG V/OLE BJØRN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ole Bjørn og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Ole nu besiddet i 45 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ferskvandsbrug.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HVILESTED DAMBRUG V/OLE BJØRN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
VINODS ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2001
Registreringsdato: 30.10.2001 -
VINODS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2000
Registreringsdato: 28.03.2000 -
ASX 2925 ApS (Nu: ABC AF 25.11.2001 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.08.1994
Registreringsdato: 17.08.1994
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.03.2000 - 30.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.1982 - 17.08.1994
Ejerandel: Intet ejerskab