Jørgen Schwarz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stutteri Schwarz v/Jørgen Schwarz (Ejer) |
Største overskud: | 1.193' DKK S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -917' DKK S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.251' DKK S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 8.012' DKK SCHWARZ SENGE ApS (Nu: Selskabet af 12. august 2015 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stutteri Schwarz v/Jørgen Schwarz (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1998 ved Stutteri Schwarz v/Jørgen Schwarz (tidligere SCHWARZ SENGEUDSTYR V/JØRGEN SCHWARZ) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jørgen Schwarz der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jørgen i 17 år 8 måneder, før stoppet den 2. september 2015.
Virksomheden opererede indenfor avl af heste og dyr af hestefamilien. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. september 2015.
Direktørposter (1)
-
Schwarz Senge siden 1950 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Schwarz Senge siden 1950 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2020
Tidslinje (16)
-
S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020 -
S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020 -
SCHWARZ SENGE ApS (Nu: Selskabet af 12. august 2015 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.12.2016
Registreringsdato: 13.12.2016
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.05.2009 - 18.08.2015
Ejer
01.06.2012 - 13.12.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 02.09.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.12.2007 - 13.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.06.2008 - 20.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 740' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor S. Senge ApS (Nu: Schwarz Senge siden 1950 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 917' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Michael Olsen.