Tage Ove Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1978 (45 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALERMESTER TAGE JOHANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 28.841' DKK AQVILA A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 25.563' DKK AQVILA A/S (2023) |
Største gæld: | 14.667' DKK AQVILA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos AQVILA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MALERMESTER TAGE JOHANSEN (45 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for mange år siden hos MALERMESTER TAGE JOHANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tage Ove Johansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Tage nu besiddet i 45 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen malerforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MALERMESTER TAGE JOHANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
AQVILA CONSTRUCTION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
AQVILA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
AQVILA CONSTRUCTION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2015
Registreringsdato: 21.02.2015
Blå bog (fortsat)
Tage har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.12.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2015 - 09.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2015 - 09.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Tage Ove Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos AQVILA A/S der præsenterede et overskud på 28.841' DKK.
Tage har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2015 til 2024 hos AQVILA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 28.841' DKK (AQVILA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.563' DKK (AQVILA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 918' DKK (AQVILA CONSTRUCTION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Tage' netværk er Morten Johansen.