Michael Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mr Elektronik /Michael Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 2.037' DKK CIPEX ApS (2015) |
Største underskud: | -36' DKK MEDARBEJDER HOLDING PSDK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 4.955' DKK MEDARBEJDER HOLDING PSDK ApS (2014-15) |
Største gæld: | 4.555' DKK CIPEX ApS (2019) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos CIPEX ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mr Elektronik /Michael Rasmussen (20 år 3 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1995 hos Mr Elektronik /Michael Rasmussen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Rasmussen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Michael i 20 år 3 måneder, inden stoppet den 30. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af elektroniske komponenter og plader. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZIRCLE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CIPEX ApS
Via ZIRCLE ApS
Direktørposter (2)
-
CIPEX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013 -
ZIRCLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforeningen Christen Købkes Gade 6
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.08.2024
Tidslinje (10)
-
Andelsboligforeningen Christen Købkes Gade 6
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
Mr Elektronik /Michael Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
MEDARBEJDER HOLDING PSDK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2013
Registreringsdato: 29.11.2013
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
15.03.1995 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.11.2011 - 29.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ZIRCLE ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.152' DKK. Gennem sit holdingselskab ZIRCLE ApS har Michael dermed også andele i CIPEX ApS (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Michael Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor CIPEX ApS landede et overskud på 2.037' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.425' DKK (CIPEX ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3' DKK (MEDARBEJDER HOLDING PSDK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.925' DKK (MEDARBEJDER HOLDING PSDK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.110' DKK (CIPEX ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Brian Holgersen.