Percy Aas Nissen
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1995 - 19. jan. 2021 |
Karrieren startede hos: | LANDBRUG PERCY AAS NISSEN (Ejer) |
Største overskud: | 44' DKK HUSMANDSFORENINGERNES FÆLLES INDKØB (2015) |
Største underskud: | -14' DKK HUSMANDSFORENINGERNES FÆLLES INDKØB (2023) |
Største egenkapital: | 419' DKK HUSMANDSFORENINGERNES FÆLLES INDKØB (2015) |
Største gæld: | 9' DKK HUSMANDSFORENINGERNES FÆLLES INDKØB (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HUSMANDSFORENINGERNES FÆLLES INDKØB (26 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Percy Aas Nissen. Første gang Percy var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1995 ved LANDBRUG PERCY AAS NISSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Percy Aas Nissen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Percy i 25 år 6 måneder, før fratrædelsen den 19. januar 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen avl af malkekvæg. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. januar 2021.
Tidslinje (4)
-
HUSMANDSFORENINGERNES FÆLLES INDKØB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
LANDBRUG PERCY AAS NISSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2021
Registreringsdato: 19.01.2021 -
HUSMANDSFORENINGERNES FÆLLES INDKØB
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.1997
Registreringsdato: 10.12.1997
Blå bog (fortsat)
Percy har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 28 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.12.1997 - 26.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.02.2020 - 25.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1995 - 19.01.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager