Mikael Høilund Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | COLORPOINT v/Mikael Kristiansen (Ejer) |
Største overskud: | 1.633' DKK COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -799' DKK COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.066' DKK COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.873' DKK COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af COLORPOINT v/Mikael Kristiansen (24 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved COLORPOINT v/Mikael Kristiansen (tidligere COLORPOINT V/MIKAEL KRISTIANSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mikael Høilund Kristiansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mikael i 24 år 7 måneder, før stoppet den 23. august 2021.
Virksomheden opererede indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2023 -
Colorpoint Gulvteknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2024
Tidslinje (27)
-
Colorpoint Gulvteknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
COLORPOINT V/MIKAEL KRISTIANSEN (Nu: COLORPOINT v/Mikael Kristiansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Mikael har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.01.1997 - 23.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
20.04.2012 - Stadig aktiv
Ejer
29.09.2012 - 02.09.2015
Ejer
03.09.2015 - 03.09.2015
Direktør
03.09.2015 - 20.03.2021
Ejer
04.09.2015 - Stadig aktiv
Direktør
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.01.2014 - 02.09.2015
Ejer
03.09.2015 - 05.11.2015
Direktør
03.09.2015 - 19.09.2017
Ejer
06.11.2015 - 16.12.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2016 - 03.03.2017
Direktør
15.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2008 - 10.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.633' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS kunne offentliggøre et underskud på 799' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 799' DKK (COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.477' DKK (Colorpoint Gulvteknik ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.227' DKK (COLORPOINT INDUSTRIGULVE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Katarzyna Beata Kristiansen.