Ivan Gert Dahl
Erhvervsaktiv: | 15. okt. 1990 - 31. dec. 2007 |
Karrieren startede hos: | Ivan Dahl (Stifter) |
Største overskud: | 795' DKK HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) (2021) |
Største underskud: | -265' DKK HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 5.844' DKK HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) (2023) |
Største gæld: | 7.081' DKK HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ivan Dahl (33 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1990 ved Ivan Dahl (tidligere KIBÆK TRAFIKSKOLE V/IVAN DAHL) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Ivan Gert Dahl og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Ivan nu besiddet i 33 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ivan Dahl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (3)
Tidslinje (10)
-
Sunds Trafikskole I/S v/Knud Andersen, Verner Bundgaard og Ivan Dahl (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2006
Registreringsdato: 17.05.2006 -
HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2005
Registreringsdato: 18.05.2005
Blå bog (fortsat)
Ivan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.01.2001 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
19.01.1996 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.05.2005 - 17.05.2006
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.01.1997 - 30.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.02.1997 - 15.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) landede et overskud på 795' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (Nu: HERNING KØRETEKNISKE ANLÆG A/S) landede et underskud på 265' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Birgitte Villemoes Kamp.