Kim Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANDOOR-DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 842' DKK KK TRADING ESPERGÆRDE ApS (Nu: SCANDOOR-DANMARK ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.865' DKK KK TRADING ESPERGÆRDE ApS (Nu: SCANDOOR-DANMARK ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 2.862' DKK KK TRADING ESPERGÆRDE ApS (Nu: SCANDOOR-DANMARK ApS) (2016) |
Største gæld: | 2.250' DKK KK TRADING ESPERGÆRDE ApS (Nu: SCANDOOR-DANMARK ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos KK TRADING ESPERGÆRDE ApS (Nu: SCANDOOR-DANMARK ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dantrade (8 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 hos SCANDOOR-DANMARK ApS (tidligere KK TRADING ESPERGÆRDE ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Kim Pedersen i 4 år 4 måneder, inden stoppet den 9. februar 1995.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 842' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. april 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dantrade
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Dantrade (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.02.2016
Registreringsdato: 11.02.2016 -
TCB CONSTRUKTION (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2001
Registreringsdato: 19.06.2001 -
TCB CONSTRUKTION (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.1999
Registreringsdato: 01.08.1999
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.1999 - 19.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.1990 - 09.02.1995
Ejerandel: Intet ejerskab