Sascha Schneider
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schneider Invest (Stifter) |
Største overskud: | 3.747' DKK RETAIL SCANDINAVIA II A/S (2013-14) |
Største underskud: | -5.537' DKK RETAIL SCANDINAVIA II A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 9.770' DKK RETAIL SCANDINAVIA II A/S (2015-16) |
Største gæld: | 15.275' DKK RETAIL SCANDINAVIA II A/S (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos RETAIL SCANDINAVIA II A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schneider Invest (26 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1997 i Schneider Invest (tidligere FUTURE CONSULTING V/SASCHA SCHNEIDER) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Sascha Schneider og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Sascha nu besiddet i 26 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schneider Invest
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Retail Scandinavia Fields A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
RETAIL SCANDINAVIA FRB. A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
Retail Scandinavia Lyngby A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
RETAIL SCANDINAVIA ÅRHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023
Blå bog (fortsat)
Sascha har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - 06.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - 14.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - 05.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Sascha Schneider har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i RETAIL SCANDINAVIA II A/S der præsenterede et overskud på 1.724' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i RETAIL SCANDINAVIA ÅRHUS A/S der præsenterede et underskud på 148' DKK.
Sascha har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2021 til i dag hos Retail Scandinavia Fields A/S.
En af de forbindelser som går igen i Sascha' netværk er Claus Erhard Madsen.