Hans Christian Lund
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.C.L v/ Hans Chr. Lund (Ejer) |
Største overskud: | 29.677' DKK BRDR. LUND, BALLUM A/S (2019) |
Største underskud: | -6.182' DKK BRDR. LUND, BALLUM A/S (2014) |
Største egenkapital: | 43.037' DKK BRDR. LUND, BALLUM A/S (2020) |
Største gæld: | 119.106' DKK ONSILDGAARD PRODUKTION ApS (2014) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos ONSILDGAARD PRODUKTION ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af H.C.L v/ Hans Chr. Lund (35 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1989 hos H.C.L v/ Hans Chr. Lund (tidligere H.C. BYG HANS CHR. LUND) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Hans Christian Lund og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Hans nu besiddet i 35 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor opførelse af bygninger.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
H.C.L v/ Hans Chr. Lund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LUND I/S V/JENS J LUND OG HANS C LUND
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BRDR. LUND, BALLUM A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
A.V.L Solenergi A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ONSILDGAARD PRODUKTION ApS
Via BRDR. LUND, BALLUM A/S
Direktørposter (1)
-
ONSILDGAARD PRODUKTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
A.V.L Solenergi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2006 -
ONSILDGAARD PRODUKTION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2006 -
BRDR. LUND, BALLUM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
ONSILDGAARD FINANS A/S (Nu: A.V.L Solenergi A/S) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
ONSILDGAARD FINANS A/S (Nu: A.V.L Solenergi A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
ONSILDGAARD FINANS A/S (Nu: A.V.L Solenergi A/S) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.04.2006 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.02.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.04.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
06.04.2006 - 01.09.2022
Bestyrelsesmedlem
06.04.2006 - Stadig aktiv
Ejer
22.09.2014 - 31.08.2022
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BRDR. LUND, BALLUM A/S fremviste et overskud på 29.677' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BRDR. LUND, BALLUM A/S fremviste et underskud på 6.182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.765' DKK (BRDR. LUND, BALLUM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 159' DKK (ONSILDGAARD FINANS A/S (Nu: A.V.L Solenergi A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.714' DKK (BRDR. LUND, BALLUM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.797' DKK (ONSILDGAARD FINANS A/S (Nu: A.V.L Solenergi A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jens Jensen Lund.