Christina Lisbeth Justesen Nyklit
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1997 - 31. okt. 2010 |
Karrieren startede hos: | Cafe Parken /Christina Lisbeth Justesen Nyklit (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cafe Parken /Christina Lisbeth Justesen Nyklit (27 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1997 ved Cafe Parken /Christina Lisbeth Justesen Nyklit (tidligere CHRISTINA LISBETH JUSTESEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Christina Lisbeth Justesen Nyklit og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Christina nu besiddet i 27 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden restaurationsvirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cafe Parken /Christina Lisbeth Justesen Nyklit
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Café Parken I/s (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2010
Registreringsdato: 31.10.2010 -
Café Parken I/s (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2008
Registreringsdato: 01.08.2008 -
CHRISTINA LISBETH JUSTESEN (Nu: Cafe Parken /Christina Lisbeth Justesen Nyklit) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1997
Registreringsdato: 01.07.1997
Blå bog (fortsat)
Christina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2008 - 31.10.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager