Svend Hansen Roost
Karrieren startede hos: | LANDPOSTBUD SVEND ROOST (Ejer) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Svend Hansen Roost. Den første gang Svend var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1971 ved LANDPOSTBUD SVEND ROOST med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Svend Hansen Roost der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Svend i 30 år 10 måneder, før stoppet den 30. juni 2002.
Virksomheden opererede indenfor skovbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2002.
Tidslinje (2)
-
LANDPOSTBUD SVEND ROOST (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2002
Registreringsdato: 30.06.2002 -
LANDPOSTBUD SVEND ROOST (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.1971
Registreringsdato: 23.08.1971
Blå bog (fortsat)
Svend har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 36 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.12.2017 - 15.11.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
23.08.1971 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager