Bent Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BACCHUS TRADING (Ejer) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BARENTZ B.V. FILIAL AF BARENTZ B.V., HOLLAND (3 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1998 ved BACCHUS TRADING i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jesper Wichmann at Bent Jensen stiftede BACCHUS TRADING den dag i november 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Bent i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen den 1. marts 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. marts 2000.
Bestyrelsesposter (1)
-
BARENTZ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2023
Tidslinje (5)
-
BARENTZ ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
BARENTZ B.V. FILIAL AF BARENTZ B.V., HOLLAND (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2004
Registreringsdato: 25.08.2004 -
BARENTZ B.V. FILIAL AF BARENTZ B.V., HOLLAND (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2000
Registreringsdato: 12.10.2000
Blå bog (fortsat)
Bent har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2000 - 25.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1998 - 01.03.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2000 til 2004 hos BARENTZ B.V. FILIAL AF BARENTZ B.V., HOLLAND.
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Derk Jan Terhorst.