John Barenkop Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET DGS AF 2011 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af JBS Vinderrekruttering v/John Barenkop Sørensen (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1996 ved SELSKABET DGS AF 2011 A/S (tidligere TELE DANMARK FORLAG A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde John Barenkop Sørensen i 3 år 9 måneder, før fratrædelsen den 12. april 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udgivelse af telefonbøger og adresselister. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JBS Vinderrekruttering v/John Barenkop Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Spot on Selection ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018 -
Spot on Selection ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018 -
Spot on Selection ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2017
Registreringsdato: 16.08.2017
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2017 - 07.03.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
14.06.1996 - 12.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.05.1998 - 15.03.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager