Karina Quist
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | 24 L. ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Makkerpar I/S (11 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 ved 24 L. ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Karina Quist i 5 måneder, før fratrædelsen den 22. juni 1997.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. januar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Malermester Karina Quist
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Malermester Karina Quist (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2018
Registreringsdato: 02.10.2018 -
City Ejendomsservice (Nu: Makkerpar I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2011
Registreringsdato: 30.12.2011 -
City Ejendomsservice (Nu: Makkerpar I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2000
Registreringsdato: 01.10.2000
Blå bog (fortsat)
Karina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 30.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.02.1997 - 14.05.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1997 - 22.06.1997
Ejerandel: Intet ejerskab