Lars Flemming Brunke
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brunke Bui (Ejer) |
Største overskud: | 858' DKK WEBSTREAM ApS (2016) |
Største underskud: | -153' DKK Brunke Schönheit ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.260' DKK WEBSTREAM ApS (2015) |
Største gæld: | 1.336' DKK WEBSTREAM ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos WEBSTREAM ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af WEBSTREAM ApS (23 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1996 ved Brunke Bui (tidligere LARS BRUNKE) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Flemming Brunke der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 23 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med tekstiler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brunke ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WEBSTREAM ApS
Via Brunke ApS -
Brunke Schönheit ApS
Via Brunke ApS
Direktørposter (3)
-
Brunke Schönheit ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2022 -
WEBSTREAM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2009 -
Brunke ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.07.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Brunke Schönheit ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022 -
LARS BRUNKE (Nu: Brunke Bui) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2019
Registreringsdato: 31.08.2019 -
SOCIALTIME.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2017
Registreringsdato: 23.01.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2000 - Stadig aktiv
Direktør
28.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.1996 - 31.08.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.10.2013 - 23.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor WEBSTREAM ApS fremviste et overskud på 858' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Brunke Schönheit ApS fremviste et underskud på 153' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 517' DKK (WEBSTREAM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 139' DKK (Brunke Schönheit ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.128' DKK (Brunke ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -188' DKK (Brunke Schönheit ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Hans Fauerby.