Karina Jakobsen
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1993 - 30. jun. 2008 |
Karrieren startede hos: | ULDNIKA v/Karina Jakobsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ULDNIKA v/Karina Jakobsen (31 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1993 ved ULDNIKA v/Karina Jakobsen (tidligere K.J. v/Karina Jørgensen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Karina Jakobsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Karina nu bestreddet i 31 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen fremstilling af anden yderbeklædning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ULDNIKA v/Karina Jakobsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Dansk Kunsthåndværk Blåvand I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.07.2008
Registreringsdato: 29.07.2008 -
Havfruen og Kreben I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
Dansk Kunsthåndværk Blåvand I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2006
Registreringsdato: 01.01.2006
Blå bog (fortsat)
Karina har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2006 - 29.07.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.01.2005 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2004 - 15.01.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager