Erik Vammen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 1977 (47 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PELSDYRAVLER ERIK VAMMEN (Ejer) |
Største overskud: | 19' DKK Danish Fur Invest ApS (2020) |
Største underskud: | -144' DKK Danish Fur Invest ApS (2021) |
Største egenkapital: | 49' DKK REBE HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 164' DKK Danish Fur Invest ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Danish Fur Invest ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af PELSDYRAVLER ERIK VAMMEN (47 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos PELSDYRAVLER ERIK VAMMEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Vammen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Erik nu bestreddet i 47 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af pelsdyr mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PELSDYRAVLER ERIK VAMMEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
REBE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Danish Fur Invest ApS UNDER KONKURS
Via REBE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
REBE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2014
Ejendomme (5)
Tidslinje (11)
-
INDKØBSFORENINGEN DANSKE MINK AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Danish Fur Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
INDKØBSFORENINGEN DANSKE MINK AMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.01.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2022 - 22.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.06.2019 - 30.11.2023
Reel ejer
16.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.1988 - 21.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Vammen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn REBE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -115' DKK. Gennem holdingselskabet REBE HOLDING ApS har Erik derfor også andele i Danish Fur Invest ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Erik Vammen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Danish Fur Invest ApS kunne fremvise et overskud på 19' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Danish Fur Invest ApS kunne fremvise et underskud på 144' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Rasmus Holm Madsen.