Poul John Turley
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1992 (31 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADVOKATFIRMAET SCHOU & TURLEY (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADVOKATFIRMAET SCHOU & TURLEY (25 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1992 ved ADVOKATFIRMAET SCHOU & TURLEY i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Bent Schou at Poul John Turley stiftede ADVOKATFIRMAET SCHOU & TURLEY den dag i november 1992. Rollen som Ejer og Stifter havde Poul i 25 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokatfirmaet Poul Turley
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (30)
-
ANDELSBOLIGFORENINGEN RANTZAUSGADE 8 A-B
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
A/B SCHACKSGADE 8-10
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
A/B TØNDERGADE 5/HEDEBYGADE 1
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
A/B CHRISTIANSHAVNS VOLDGADE 11
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
A/B BLÅGÅRDSGADE 19
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
ANDELSBOLIGFORENINGEN NØJSOMHEDSVEJ 9-11
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
A/B ØSTERBO
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
ANDELSBOLIGFORENINGEN BAG VOLDEN
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.01.2023 -
ANDELSBOLIGFORENINGEN VIKTORIAGADE 14-14 A
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
ANDELSBOLIGFORENINGEN FLAKHOLMEN 1-5/HYLTEBJERG ALLE 6
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
E/F NDR MUNKEGÅRD
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
E/F NÆRUM PARK
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
A/B Sølvgade 2-4 /Adelgade 55
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
A/B Korsgade 10
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
A/B Asger Rygs Gade 13-15
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.11.2022 -
E/F Værnedamsvej 10
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.01.2023 -
A/B Lille Colbjørnsens 5-9
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
A/B Thorsgade 75-77
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
A/B Eskildsgade 37/Halmtorvet 44
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.01.2023 -
A/B Dronng Olgasvej 55-55a
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.01.2023 -
A/B Rosenørns Alle 11
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
E/F matr. nr. 1288 Valby
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.01.2023 -
E/F Meinungsgade 42/Guldbergsgade 47
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.01.2023 -
Ejerforeningen Studiestræde 12 & 12 A
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.01.2023 -
E/F Theklagården
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
E/F Øster Farimagsgade 16 B
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
E/F Baldersgade 75
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
E/F Åboulevard 16-18 København
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.03.2023 -
E/F Frydendal
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.01.2023 -
E/F Stockholmsgade 33
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.09.2023
Ejendomme (5)
Tidslinje (43)
-
Bragesborg
Fratrådt som repræsentantDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
E/F Åboulevard 50
Fratrådt som repræsentantDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
E/F Stockholmsgade 33
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab