Hanne Marie Hallsson
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 1989 - 31. dec. 2011 |
Karrieren startede hos: | Råsted Dyreklinik Randers (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Råsted Dyreklinik Randers (35 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1989 i Råsted Dyreklinik Randers (tidligere FORLAGET CAN SEL /HANNE MARIE RUNDAGER HALLSSON) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Hanne Marie Hallsson og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Hanne nu besiddet i 35 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Råsted Dyreklinik Randers
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
I/S Østergade (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
I/S Østergade (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2005
Registreringsdato: 15.11.2005 -
FORLAGET CAN SEL /HANNE MARIE RUNDAGER HALLSSON (Nu: Råsted Dyreklinik Randers) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1989
Registreringsdato: 01.03.1989
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.11.2005 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager