Leif Møller
Karrieren startede hos: | Leif Møller (Stifter) |
Største overskud: | 4.327' DKK LM KALK HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -1.139' DKK SENNELS ENTREPRENØR A/S (2015) |
Største egenkapital: | 24.425' DKK LM KALK HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 8.467' DKK SENNELS ENTREPRENØR A/S (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SENNELS ENTREPRENØR A/S (2022) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i Leif Møller (tidligere LEIF MØLLER) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Leif Møller og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Leif nu besiddet i 56 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Leif Møller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LM KALK HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Sennels Invest ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Thy Kalk ApS
Via LM KALK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LM KALK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
SENNELS ENTREPRENØR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
LJ HOLDING, THISTED ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
SENNELS ENTREPRENØR & MASKINSTATION A/S (Nu: SENNELS ENTREPRENØR A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
SENNELS ENTREPRENØR A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023
Blå bog (fortsat)
Leif har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 56 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.12.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2007 - 23.02.2023
Reel ejer
30.11.2007 - 13.02.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.06.2007 - 23.02.2023
Reel ejer
30.11.2007 - 13.02.2023
Bestyrelsesmedlem
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.12.2007 - 12.02.2023
Direktør
27.12.2007 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2019 - 12.02.2023
Ejer
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Direktør
06.06.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2008 - 19.12.2019
Ejer
01.09.2008 - 20.12.2019
Reel ejer
20.12.2019 - 12.02.2023
Reel ejer
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,52%
Leif Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LM KALK HOLDING ApS (12,52% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.425' DKK. Gennem sit holdingselskab LM KALK HOLDING ApS har Leif dermed også andele i Thy Kalk ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Leif Møller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor LM KALK HOLDING ApS landede et overskud på 4.327' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SENNELS ENTREPRENØR A/S landede et underskud på 1.139' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.636' DKK (LM KALK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.425' DKK (LM KALK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.383' DKK (Sennels Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Mette Møller.